序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨继福 | 80% | 120.0万人民币 |
2 | 李斌嫔 | 20% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李斌嫔
|
|
2 |
王鲁杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2022-10-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2022-04-19 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2019-12-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王鲁杰; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴国平; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李斌嫔; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王昌峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 杨继福; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李斌嫔; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:05382541X
|
统一社会信用代码:*****1XU
|
5 | 2016-04-12 |
注册号:********69962组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2541XU
|
|
6 | 2013-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王昌峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王红裕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李斌嫔; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王鲁杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-05-28 |
姓名: 王昌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王红裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 李斌嫔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王鲁杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
|
8 | 2013-05-28 | 组织机构变更 |
姓名: 王昌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王红裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李斌嫔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王鲁杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2013-05-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王昌峰
|
李斌嫔
|
10 | 2013-04-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 干永君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴晓棠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 王昌峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王红裕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|