序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文超 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 童慧琴 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文超
|
|
2 |
赖忠杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-05 | 住所变更 |
浙江省宁波市镇海区蛟川街道丰收路***号
|
浙江省宁波市北仑区新碶恒山西路***号*幢*号
|
2 | 2018-09-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张文超; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 童慧敏; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 张文超; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 童慧琴; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2017-08-10 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区小港街道顾家桥村陈山西路***号
|
浙江省宁波市镇海区蛟川街道丰收路***号
|
4 | 2017-07-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赖忠杰; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张文超; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 童慧敏; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 张文超; 出资额: **万; 百分比: **%
|
5 | 2015-11-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****Y
|
6 | 2015-11-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:******** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********27871Y
|
7 | 2015-11-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赖忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 赖忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张文超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 赖忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张文超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张文超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2015-11-12 | 组织机构变更 |
姓名: 赖忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 赖忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张文超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 赖忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张文超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张文超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2015-11-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 食品机械设备及配件的制造、加工、批****、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(有效期限至2016年3月11日)。
|
一般经营项目: 食品机械设备及配件的制造、加工、批****、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
10 | 2015-11-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
赖忠杰
|
张文超
|