序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余国强 | 80% | 120万人民币 |
2 | 丁亚琴 | 20% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余国强
|
|
2 |
丁亚琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****R
|
2 | 2015-10-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********51149R
|
3 | 2015-10-12 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 普通货运(在许可证件有效期限内经营)。
|
许可经营项目:
|
4 | 2011-10-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁亚琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 丁亚琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2011-10-13 | 组织机构变更 |
姓名: 丁亚琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 丁亚琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 余国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2011-10-13 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运(普通货运)(许可证有效期至2011年10月22日)。
|
许可经营项目: 普通货运(在许可证件有效期限内经营)。
|
7 | 2008-10-30 | 经营范围变更 |
经营范围: 一般经营项目:包装纸箱、纸盒、纸管的制造、加工。 行业代码: 2239
|
经营范围: 一般经营项目:包装纸箱、纸盒、纸管的制造、加工;许可经营项目:货运(普通货运)(许可证有效期至2011年10月22日)。 行业代码: 2239
|