序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永冠国际股份有限公司 | 100% | 100.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐清雄
|
|
2 |
蔡长鸿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 法定代表人变更 |
张文龙
|
徐清雄
|
2 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张文龙; 证件号码: **********(B); 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张贤铭; 证件号码: F*********; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐清雄; 证件号码: F*********; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 蔡长鸿; 证件号码: G*********; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2018-08-15 | 经营范围变更 |
五金产品、铸造毛坯件及加工产品、焊接件和钣金产品、铸造材料及加工用具、三轴以上联动数控机床、模具的批****;自营和代理各类货物和技术的进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。
|
五金产品、铸造毛坯件及加工产品、焊接件和钣金产品、铸造材料及加工用具、三轴以上联动数控机床、模具的批****;服装、鞋帽、日用品、安全防护用品的批****、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:695089282
|
统一社会信用代码:*****K
|
5 | 2011-09-28 |
张文龙,张文龙
|
张文龙,张贤铭
|
|
6 | 2011-03-25 | 组织机构变更 |
姓名: 张文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张贤铭; 证件名称: ; 证件号码: ********(B); 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 张文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********(B); 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2011-03-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张贤铭
|
张文龙
|
8 | 2010-04-08 | 实收资本变更 |
15
|
100( + 566.66667% )
|
9 | 2010-04-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2009-11-17 至 2011-11-16
|
执照有效期限: 2009-11-17 至 2039-11-16
|
10 | 2010-03-04 | 实收资本变更 |
0
|
15
|