序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浅沼丰 | 60% | 61.2万人民币 |
2 | 刘琛 | 30% | 30.6万人民币 |
3 | 陈姣姣 | 10% | 10.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
浅沼丰
|
|
2 |
苏少
|
|
3 |
刘琛
|
|
4 |
陈姣姣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘琛; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 浅沼丰; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
姓名: 陈姣姣; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 刘琛; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 浅沼丰; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
2 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********75281
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********44311D
|
3 | 2014-10-24 | 高级管理人员备案 |
浅沼丰,刘琛,苏少,应锡爱,浅沼丰,刘琛 [退出]
|
浅沼丰,刘琛,苏少,陈姣姣,浅沼丰,刘琛 [新增]
|
4 | 2014-08-14 | 经营范围变更 |
经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);贸易咨询服务。
|
经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);贸易咨询服务;游艺机及游艺机零配件、五金配件、电线电缆、电子元件、塑胶制品的批****。
|
5 | 2013-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 泰幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 泰幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理 [退出]姓名: 田锡娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 应锡爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 刘琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理 [新增]姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 苏少; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 应锡爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2013-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 秦幼琴; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]姓名: 浅沼丰; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
姓名: 刘琛; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 浅沼丰; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
7 | 2013-11-06 | 组织机构变更 |
姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 泰幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 泰幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理 [退出]姓名: 田锡娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 应锡爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 刘琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副总经理 [新增]姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 浅沼丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 苏少; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 应锡爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2012-12-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 秦幼琴; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 浅沼丰; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 秦幼琴; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 浅沼丰; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
9 | 2012-12-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
执照有效期限: 2012-11-22 至 2013-5-21
|
执照有效期限: 2012-11-22 至 2032-11-21
|
10 | 2012-12-06 | 注册资本(金)变更 |
100
|
102( + 2% )
|