序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶安素 | 85% | 850.0万人民币 |
2 | 王翔 | 15% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶安素
|
|
2 |
王翔
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波战国臻文化****展有限公司台州分公司
|
周唤群 | 2013-09-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王翔; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶安素; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 王翔; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶安素; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
2 | 2017-12-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:591577409
|
统一社会信用代码:*****G
|
3 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶安素; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 叶安素; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶安素; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 叶安素; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2017-12-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨慧慧;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:杨慧慧;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:岑雅华;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶安素;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2016-07-20 | 章程修正案备案 |
出资时间:2015年8月15日前
|
出资时间:2022年3月28日前
|
6 | 2013-09-10 | 住所变更 |
住所: 宁波市江东区江南路***号*幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市江东区
|
住所: 宁波市江东区白沙路*号*-** 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市江东区
|
7 | 2013-09-02 | 住所变更 |
住所: 江北区大庆北路***号***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:孔浦街道
|
住所: 宁波市江东区江南路***号*幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市江东区
|
8 | 2013-08-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王翔; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶安素; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王翔; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 叶安素; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2013-08-20 | 实收资本变更 |
100
|
1000( + 900% )
|
10 | 2013-08-20 | 注册资本(金)变更 |
100
|
1000( + 900% )
|