序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张光伦 | 90% | 27.0万人民币 |
2 | 赖燕燕 | 10% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志意
|
|
2 |
赖燕燕
|
|
3 |
张光伦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-03-09
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-07-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********34399组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********83768J
|
3 | 2014-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赖燕燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张光伦; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 赖燕燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张光伦; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张志意; 证件名称: ; 证件号码: H**********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
4 | 2014-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赖燕燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张光伦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 赖燕燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张光伦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张志意; 证件名称: ; 证件号码: **********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
5 | 2014-11-10 | 组织机构变更 |
姓名: 赖燕燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张光伦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 赖燕燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张光伦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张志意; 证件名称: ; 证件号码: ********00; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2014-11-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张光伦
|
张志意
|
7 | 2011-06-03 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:3 出资时间:2011-05-27 出资方式:货币 余额交付期限:
|
8 | 2011-05-31 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张光伦; 出资额: **; 百分比: ***%
|
姓名: 赖燕燕; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 张光伦; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2011-05-31 | 实收资本变更 |
10
|
30( + 200% )
|
10 | 2011-05-31 | 注册资本(金)变更 |
10
|
30( + 200% )
|