序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,分公司《营业执照》备案
|
2 | 2021-09-24 | 负责人变更 |
|
刘玉霞 [新增]
|
3 | 2021-09-24 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:连莲;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:翁琴娟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-04-28 | 负责人变更 |
|
王岱实 [新增]
|
5 | 2020-04-28 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:王岱实;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张磊;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2016-01-05 | 法定代表人变更 |
|
华振祺
|
7 | 2016-01-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********91522W
|
8 | 2016-01-05 | 负责人变更 |
|
华振祺 [新增]
|
9 | 2016-01-05 | 名称变更 |
|
浙江工业大学工程建设管理有限公司宁波分公司
|
10 | 2012-12-03 | 负责人变更 |
|
沈幼静 [新增]
|