序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈祖连 | 90% | 450万人民币 |
2 | 陈秋芬 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈祖连
|
|
2 |
蔡孙佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈祖连; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈祖连; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈秋芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 蔡孙佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈祖连; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈祖连; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
2 | 2022-03-07 | 经营范围变更 |
消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务;消防评估;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:消防技术服务;建筑工程机械与设备租赁;消防器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-04-28 | 经营范围变更 |
消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务;消防设施维护、保养;消防评估;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务;消防评估;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-04-17 | 名称变更 |
浙江宁慈消防检测有限公司
|
浙江银怡消防检测有限公司
|
5 | 2019-01-31 | 经营范围变更 |
消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务;消防设施维护、保养;消防评估。
|
消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务;消防设施维护、保养;消防评估;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-07-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王庆善; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 陈秋芬; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈祖连; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 陈秋芬; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈祖连; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2016-07-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:561294088
|
统一社会信用代码:*****B
|
8 | 2015-04-24 | 法定代表人变更 |
王庆善
|
陈祖连
|
9 | 2015-04-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务。
|
一般经营项目: 消防设施检测服务;建筑电气工程安全检测服务;消防设施维护、保养;消防评估。
|
10 | 2015-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈祖连; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王庆善; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王庆善; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈秋芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈祖连; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈祖连; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|