序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯国娟 | 95% | 190万人民币 |
2 | 仇小芳 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯国娟
|
|
2 |
仇小芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-03-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 冯国娟; 出资额: 80; 百分比: 40%姓名: 仇宏利; 出资额: 120; 百分比: 60% [退出]
|
姓名: 仇小芳; 出资额: 10; 百分比: 5% [新增]姓名: 冯国娟; 出资额: 190( + 137.5% ); 百分比: 95%
|
2 | 2011-03-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
仇宏利
|
冯国娟
|
3 | 2011-03-22 | 组织机构变更 |
姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 仇小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
4 | 2008-05-23 | 变更注册号 |
注册号: *****31
|
注册号: *****
|
5 | 2008-05-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-1-29 至 2009-1-28
|
营业期限: 1999-1-29 至 2019-1-28
|
6 | 2007-06-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王威; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 10% [退出]姓名: 冯国娟; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 仇宏利; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 120; 百分比: 60%
|
姓名: 冯国娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 80( + 33.33333% ); 百分比: 40%姓名: 仇宏利; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 120; 百分比: 60%
|
7 | 2007-06-18 | 改制变更 |
无
|
无
|
8 | 2007-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
|
姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
9 | 2007-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
冯国娟
|
仇宏利
|
10 | 2006-01-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 王威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
姓名: 仇宏利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 冯国娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
|