序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐国明 | 68.97122% | 191.74万人民币 |
2 | 凌玉波 | 31.02878% | 86.26万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞其冲
|
|
2 |
徐文灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞其冲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 俞其冲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 岑洲冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 俞其冲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 俞其冲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐文灿; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 岑洲冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐增权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐增权; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 俞其冲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 俞其冲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 岑洲冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2019-11-06 | 法定代表人变更 |
徐增权
|
俞其冲
|
4 | 2019-04-23 | 法定代表人变更 |
张长小
|
徐增权
|
5 | 2019-04-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-08-13
|
营业期限至: 2035-08-13
|
6 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 凌玉波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 应文权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 应文权; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 岑洲冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张长小; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 张长小; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
7 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
应文权
|
张长小
|
8 | 2017-06-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********68166A
|
9 | 2015-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 凌玉波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐国明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐国明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 凌玉波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 应文权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 应文权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
10 | 2015-07-24 | 组织机构变更 |
姓名: 凌玉波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐国明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐国明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 凌玉波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 应文权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 应文权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|