序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | KETIC GROUP LTD(英属维尔京群岛) | 100% | 70.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚明君
|
|
2 |
龚锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********61033
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********08185E
|
2 | 2013-08-19 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区下应街道蔡家漕村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:下应街道
|
住所: 宁波市鄞州区五乡镇龙兴村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:五乡镇
|
3 | 2011-05-26 | 注册号升级 |
注册号: 企独浙甬总字第009259号
|
注册号: ********61033
|
4 | 2011-04-18 | 高级管理人员备案 |
龚明君,钟国定,周雅君,王兆康 [退出]
|
龚明君,龚锋 [新增]
|
5 | 2006-10-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: KETIC GROUP LTD(英属维尔京群岛); 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: KETIC GROUP LTD(英属维尔京群岛); 法定代表人: ; 出资额: **; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2006-10-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
执照有效期限: 2005-7-1 至 2025-6-30
|
无
|
7 | 2006-10-09 | 注册资本(金)变更 |
100
|
70( - 30% )
|
8 | 2005-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营起始日期: 05/07/01 (') 经营截止日期: 25/06/30 ('); 执照有效期限起始日期: 05/07/01 (') 执照有效期限截止日期: 05/09/30 ('); 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
经营起始日期: 05/07/01 (') 经营截止日期: 25/06/30 ('); 执照有效期限起始日期: 05/07/01 (') 执照有效期限截止日期: 06/06/30 ('); 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|