序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王南乐 | 95% | 142.5万人民币 |
2 | 乐羿麟 | 5% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王南乐
|
|
2 |
乐羿麟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波邦禾贸易有限公司江东分公司
|
王南乐 | 2009-12-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********11030Y
|
2 | 2015-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张亚玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 乐羿麟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
3 | 2015-05-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张亚玲; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 王南乐; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 乐羿麟; 出资额: *.*; 百分比: *% [新增]姓名: 王南乐; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
4 | 2015-05-28 | 组织机构变更 |
姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张亚玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 乐羿麟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2010-07-28 | 法定代表人变更 |
陆亚
|
王南乐
|
6 | 2010-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陆亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张亚玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2010-07-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陆亚; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 王南乐; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 张亚玲; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 王南乐; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
8 | 2010-07-28 | 组织机构变更 |
姓名: 陆亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陆亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王南乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张亚玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|