序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
SAEED NASIR
|
|
2 |
穆罕默德.沙加德
|
|
3 |
乔德瑞.穆罕默德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-03-18 | 组织机构变更 |
姓名: 穆罕默德.沙加德( SAJJAD MUHANMMAD) ; 国籍: 巴基斯坦; 职务: 一般代表 [退出]
|
姓名: 穆罕默德.沙加德; 国籍: 巴基斯坦; 职务: 一般代表 [新增]姓名: 乔德瑞.穆罕默德; 国籍: 巴基斯坦; 职务: 一般代表 [新增]
|
2 | 2010-03-18 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-4-3 至 2010-4-2
|
营业期限: 2009-4-3 至 2011-4-2
|
3 | 2009-08-05 | 组织机构变更 |
姓名: IMRAN MUHANMMAD; 国籍: 巴基斯坦; 职务: 一般代表 [退出]姓名: KHAN IMRAN; 国籍: 巴基斯坦; 职务: 一般代表 [退出]
|
姓名: 穆罕默德.沙加德( SAJJAD MUHANMMAD) ; 国籍: 巴基斯坦; 职务: 一般代表 [新增]
|