序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 励加成 | 60% | 90万人民币 |
2 | 史敏杰 | 40% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林惠苗
|
|
2 |
陈运达
|
|
3 |
陈忠贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-26 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2018-06-26 | 法定代表人变更 |
石继良
|
林惠苗
|
3 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 石继良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 陈忠贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈运达; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 林惠苗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 陈忠贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈运达; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2016-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********45226
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********79375A
|
5 | 2015-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈运达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈忠贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 史敏杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈运达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈忠贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 石继良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2015-07-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
史敏杰
|
石继良
|
7 | 2015-07-09 | 组织机构变更 |
姓名: 陈运达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈忠贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 史敏杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈运达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈忠贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 石继良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2013-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈运达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈忠贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 袁宏光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈运达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈忠贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 史敏杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2013-08-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁宏光; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 励加成; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 史敏杰; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 励加成; 出资额: **; 百分比: **%
|
10 | 2013-08-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
袁宏光
|
史敏杰
|