序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢康生 | 80% | 20万人民币 |
2 | 杭磊 | 10% | 2.5万人民币 |
3 | 叶静静 | 10% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶挺
|
|
2 |
杭磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********46004
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********73845W
|
2 | 2011-08-09 | 住所变更 |
住所: 北仑区新碶明州路***号*幢***室、***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:新碶街道
|
住所: 北仑区新碶嵩山路***号办公楼二楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:新碶街道
|
3 | 2010-12-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杭磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 谢康生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谢康生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 杭磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 叶挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
4 | 2010-12-01 | 法定代表人变更 |
谢康生
|
叶挺
|
5 | 2010-12-01 | 组织机构变更 |
姓名: 杭磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 谢康生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谢康生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 杭磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 叶挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2010-08-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 工程测量,地籍测绘,房产测绘,测绘咨询服务,建筑工程技术咨询,工程招标代理,工程项目管理,工程造价管理,工程管理服务。
|
一般经营项目: 工程测量,地籍测绘,房产测绘,测绘咨询服务,建筑工程技术咨询,工程招标代理,工程项目管理,工程造价管理,工程管理服务,房产中介。
|
7 | 2009-09-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杭磊; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 叶静静; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 谢康生; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 杭磊; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 叶静静; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 谢康生; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2009-09-10 | 实收资本变更 |
10
|
25( + 150% )
|
9 | 2009-09-10 | 注册资本(金)变更 |
10
|
25( + 150% )
|