序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈信元 | 51% | 5.1万人民币 |
2 | 鲁孟军 | 10% | 1.0万人民币 |
3 | 陈忠安 | 10% | 1.0万人民币 |
4 | 袁振成 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 法定代表人变更 |
郭忠英
|
王光驰
|
2 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郭忠英; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [退出]
|
姓名: 王光驰; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [新增]
|
3 | 2018-11-16 | 法定代表人变更 |
林凯
|
郭忠英
|
4 | 2018-11-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林凯; 证件号码: ******************; 职位: 负责人 [退出]
|
姓名: 郭忠英; 证件号码: ******************; 职位: 负责人 [新增]
|
5 | 2016-06-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:73696075X
|
统一社会信用代码:*****5XC
|
6 | 2016-06-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44432
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********6075XC
|
7 | 2011-09-28 | 注册号升级 |
注册号: ********799
|
注册号: ********44432
|
8 | 2011-09-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈信元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 林凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
9 | 2011-09-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2003-7-17 至 2008-7-17
|
营业期限: 2003-7-17 至
|
10 | 2011-09-15 | 法定代表人变更 |
沈信元
|
林凯
|