序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞华 | 50% | 75.0万人民币 |
2 | 吴佳燕 | 50% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞信能
|
|
2 |
吴佳燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-29 | 经营范围变更 |
服装、服饰、鞋帽、针织品、纺织品的制造、加工、销售。
|
服装、服饰、鞋帽、针织品、纺织品的制造、加工、销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-04-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2019-07-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-03-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35374
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********702616
|
4 | 2016-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴佳燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 俞华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 吴佳燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞信能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 俞信能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2016-03-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞华
|
俞信能
|
6 | 2016-03-09 | 组织机构变更 |
姓名: 吴佳燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 俞华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 吴佳燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞信能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 俞信能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|