序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张亚东 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 张沛霖 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张亚东
|
|
2 |
王剑兜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-08 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2020-02-26 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2018-10-30 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2018-03-23 | 联系电话变更 |
|
|
6 | 2018-03-23 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2015-10-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2015-10-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
9 | 2011-08-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2011-08-15 | 投资人(股权)变更 |
|
|