序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方晓黎 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 朱国尧 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方晓黎
|
|
2 |
姜青青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方晓黎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 方晓黎; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 朱建立; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 姜青青; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 方晓黎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 方晓黎; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方晓黎; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 朱建立; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 方晓黎; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 朱国尧; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2021-05-08 | 行业代码变更 |
5160:矿产品、建材及化工产品批****
|
5169:其他化工产品批****
|
4 | 2017-05-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-06-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2015-10-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********7640XP
|
6 | 2007-08-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡洪枫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 孙 炜; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 方晓黎; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 朱建立; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2007-08-21 | 注册号升级 |
********571
|
********
|
8 | 2007-08-21 | 法定代表人变更 |
胡洪枫
|
方晓黎
|
9 | 2007-08-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 胡洪枫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 胡洪枫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 孙 炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 方晓黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 方晓黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 朱建立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
10 | 2007-08-21 | 改制变更 |
无
|
无
|