序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘永江 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 王桂娣 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘永江
|
|
2 |
王桂娣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********81263
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********543626
|
2 | 2015-01-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王桂娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王桂娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
3 | 2015-01-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1995-02-28 至 2015-02-28
|
营业期限: 1995-02-28 至
|
4 | 2015-01-27 | 组织机构变更 |
姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王桂娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘永江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王桂娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2011-05-31 | 注册号升级 |
注册号: ********134
|
注册号: ********81263
|
6 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姓名: 泮永江;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
姓名: 王桂娣;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 监事
|
7 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姓名: 王桂娣;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 副总经理
|
姓名: 潘永江;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
8 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
泮永江
|
潘永江
|
9 | 2005-05-12 | 住所变更 |
住所: 余姚市泗门镇工业区煤气站旁 邮政编码: ****** 电话: ******** 经营场所: 余姚市泗门镇工业区煤气旁
|
住所: 余姚市泗门镇西郊工业区 邮政编码: ****** 电话: ******** 经营场所: 余姚市泗门镇西郊工业区
|
10 | 2005-05-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营起始日期: 1995-2-28 经营截止日期: 2005-2-28; 执照有效期限起始日期: 1995-2-28 执照有效期限截止日期: 2005-2-28; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
经营起始日期: 1995-2-28 经营截止日期: 2015-2-28; 执照有效期限起始日期: 1995-2-28 执照有效期限截止日期: 2005-2-28; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|