序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付丞 | 42.11118% | 565.5256万人民币 |
2 | 刘艳辉 | 17.71477% | 237.8978万人民币 |
3 | 陈志平 | 13.5598% | 182.0992万人民币 |
4 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.11342% | 108.9579万人民币 |
5 | 王文波 | 7.2712% | 97.6474万人民币 |
6 | 常州市高维正观创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.06401% | 81.4357万人民币 |
7 | 陆晓樱 | 3.53733% | 47.5041万人民币 |
8 | 徐庆锋 | 1.6283% | 21.867万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付丞
|
|
2 |
邵建波
|
|
3 |
王文波
|
|
4 |
肖江剑
|
|
5 |
徐美光
|
|
6 |
陈汉杰
|
|
7 |
陈志华
|
|
8 |
洪英
|
|
9 |
崔建涛
|
|
10 |
杨****君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 崔建涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐美光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨****君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王文波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王春雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 肖江剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邵建波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 崔建涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐美光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨****君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王文波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 肖江剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邵建波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
2 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 崔建涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨****君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王文波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王春雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 付丞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 崔建涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐美光; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨****君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王文波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王春雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 肖江剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 邵建波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2021-06-30 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
4 | 2021-06-30 | 注册资本(金)变更 |
***.**
|
****
|
5 | 2021-03-22 | 注册资本(金)变更 |
***.**
|
***.**
|
6 | 2021-03-22 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
7 | 2020-12-16 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
8 | 2020-12-16 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***.**
|
9 | 2020-09-28 | 章程修正案备案 |
|
详见章程修正案。
|
10 | 2020-09-28 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|