序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐肖军 | 60% | 90.0万人民币 |
2 | 徐红晖 | 40% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐肖军
|
|
2 |
徐旦红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********93218
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********442490
|
2 | 2016-01-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-3-17 至 2016-3-16
|
营业期限: 2006-3-17 至 2036-3-16
|
3 | 2012-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐红辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 徐旦红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
4 | 2012-01-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐旦红; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐肖军; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 徐红晖; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐肖军; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2012-01-18 | 组织机构变更 |
姓名: 徐红辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 徐旦红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐肖军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2012-01-18 | 行业代码变更 |
行业代码:6300
|
行业代码:6380
|
7 | 2011-03-24 | 变更注册号 |
注册号: ********162
|
注册号: ********93218
|