序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾永华
|
|
2 |
任燕玲
|
|
3 |
陈伟明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波市北仑粮食集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宁波市北仑粮食集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2022-07-11 | 联络员备案 |
原联络员姓名:胡琪杰;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:董雪林;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
3 | 2022-07-11 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
4 | 2022-02-23 | 法定代表人变更 |
柯伟杰
|
顾永华
|
5 | 2022-02-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 柯伟杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 柯伟杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 郑超颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 任燕玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈伟明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 顾永华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
6 | 2021-03-05 | 法定代表人变更 |
张建峰
|
柯伟杰
|
7 | 2021-03-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 郑超颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 柯伟杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 柯伟杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 郑超颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡琪杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张建峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑超颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2020-03-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波市北仑区粮食总公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宁波市北仑粮食集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
10 | 2018-07-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-07-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|