序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 花轩德 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 花莉蓉 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 花晓慧 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈艳阳
|
|
2 |
罗敏东
|
|
3 |
花晓慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-23 | 联系电话变更 |
0576-6881998
|
*****
|
2 | 2018-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何书军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 罗敏东; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 陈艳阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 罗敏东; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 花晓慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈艳阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
3 | 2018-03-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-03-31
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2018-03-23 | 联系电话变更 |
****-*******
|
***********
|
5 | 2017-07-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35557组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********34759Y
|
6 | 2015-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何书军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 花莉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 罗敏东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈艳阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 何书军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗敏东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2015-05-28 | 法定代表人变更 |
花莉蓉
|
陈艳阳
|
8 | 2015-05-28 | 组织机构变更 |
姓名: 何书军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 花莉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 罗敏东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈艳阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 何书军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗敏东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2013-05-07 | 章程修正案备案 |
董事会
|
执行董事
|
10 | 2013-05-07 | 高级管理人员备案 |
花莉蓉,罗敏东,何利民,罗跃波,罗跃平,陈艳阳,戴云友 [退出]
|
花莉蓉,何书军,罗敏东 [新增]
|