序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨方东 | 90% | 24.3万人民币 |
2 | 史文斌 | 10% | 2.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨方东
|
|
2 |
史文斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-26 | 经营范围变更 |
服装设计、制造、加工及销售;服装面料、辅料的生产、加工;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。
|
服装设计、制造、加工及销售;服装面料、辅料的设计、制造、加工及销售;品牌代理;时尚信息咨询服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。
|
2 | 2019-11-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-10-09
|
营业期限至: 2025-10-09
|
3 | 2019-10-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-10-09
|
营业期限至: 2020-10-09
|
4 | 2016-08-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********66670M
|
5 | 2016-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 史文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨方东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2016-08-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 史文斌; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 杨玉兰; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 史文斌; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 杨方东; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2016-08-15 | 法定代表人变更 |
杨玉兰
|
杨方东
|
8 | 2016-08-15 | 组织机构变更 |
姓名: 史文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨玉兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 史文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨方东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|