序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘瑞礼 | 70% | 70万人民币 |
2 | 郝俊男 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘瑞礼
|
|
2 |
郝俊男
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘瑞礼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 鲁卫娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 刘瑞礼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郝俊男; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2018-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘瑞礼; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 鲁卫娟; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 刘瑞礼; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 郝俊男; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2018-04-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋玲莉;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:蒋玲莉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刘瑞礼;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘瑞礼;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-04-27 | 法定代表人变更 |
张盛
|
刘瑞礼
|
5 | 2018-04-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张汉焦; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张盛; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 鲁卫娟; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 刘瑞礼; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 齐凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 沃修祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 张汉焦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2016-03-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沃修祥; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 齐凯; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 张汉焦; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 张盛; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2016-03-25 | 法定代表人变更 |
齐凯
|
张盛
|
9 | 2016-03-25 | 组织机构变更 |
姓名: 齐凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 沃修祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 张汉焦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2015-12-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****N
|