序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | RUDHALL INDUSTRI AB | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
LJUNGBERG PETER SEVERIN
|
|
2 |
EMANUELSSON JESPER MIKAEL
|
|
3 |
刘亮毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-25 | 管辖单位变更 |
鄞州区局
|
新河所
|
2 | 2018-01-25 | 住所变更 |
浙江省宁波市江北区人民路***号(*-*)
|
浙江省宁波市鄞州区彩虹北路**号(**-*)
|
3 | 2017-08-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********71383组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********73663Y
|
4 | 2014-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: EMANUELSSON JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: SIMONSSON ANDREAS GOTE; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: EMANUELSSON JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: LJUNGBERG PETER SEVERIN; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2014-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: SIMONSSON ANDREAS GOTE; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: LJUNGBERG PETER SEVERIN; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2014-03-17 | 组织机构变更 |
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: SIMONSSON ANDREAS GOTE; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: LJUNGBERG PETER SEVERIN; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2014-03-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
SIMONSSON ANDREAS GOTE
|
LJUNGBERG PETER SEVERIN
|
8 | 2013-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: VEGH MIKAEL JOAKIM; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: SIMONSSON ANDREAS GOTE; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2013-05-13 | 组织机构变更 |
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: VEGH MIKAEL JOAKIM; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: ********N JESPER MIKAEL; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: SIMONSSON ANDREAS GOTE; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘亮毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2013-05-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
VEGH MIKAEL JOAKIM
|
SIMONSSON ANDREAS GOTE
|