序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文静 | 53.33% | 53.33万人民币 |
2 | 代东坡 | 46.67% | 46.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文静
|
|
2 |
代东坡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 住所变更 |
宁波市江北区北海路**号**幢*楼***室
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇畸山工业园区诚信路**号(激智云谷产业园)*幢***-*(自主申报)
|
2 | 2021-06-04 | 经营范围变更 |
橡胶制品、针纺织品、包装材料、汽车配件、纸制品、塑料制品、胶粘连制品的制造、加工、批****、零售(制造、加工另设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:汽车零部件及配件制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;海绵制品制造;海绵制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;面料纺织加工;针纺织品销售;包装材料及制品销售;纸制品销售;新材料技术研****;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-06-04 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
4 | 2021-06-04 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315000
|
新邮政编码:315500
|
5 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 代东坡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张燕妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 代东坡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2020-06-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 文静; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 张燕妮; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出]
|
姓名: 文静; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 代东坡; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [新增]
|
7 | 2019-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张燕妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈金松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 代东坡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张燕妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2019-07-05 | 法定代表人变更 |
李兴
|
文静
|
9 | 2019-07-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李兴; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张燕妮; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈金松; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 文静; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 张燕妮; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;
|
10 | 2019-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张燕妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李兴; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈金松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张燕妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 文静; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈金松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|