序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴尚武 | 72% | 1440万人民币 |
2 | 杨帆 | 28% | 560万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨帆
|
|
2 |
黄晓军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-20 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 梁小龙、吴尚武;清算组负责人: 吴尚武;地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区G****;联系方式: ***********
|
2 | 2018-12-14 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区G****
|
3 | 2017-08-30 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 杨帆; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴尚武; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2017-03-22 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 刘畅; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨帆; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 刘俊; 出资额: ***; 百分比: **%
|