序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波梅山保税港区荟弘投资有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝恒乐
|
|
2 |
王全辉
|
|
3 |
林戈
|
|
4 |
周波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘建勤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 姚嵬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林戈; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:林戈;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 周波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 林戈; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王全辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:林戈;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
原联络员姓名:陈颖;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****6
|
现联络员姓名:刘萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
3 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚嵬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张子良; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 林戈; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 刘建勤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 姚嵬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林戈; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
4 | 2019-04-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波梅山保税港区荟弘投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 宁波梅山保税港区荟弘投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [名称变更]
|
5 | 2019-01-24 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区梅山盐场*号办公楼十八号***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室B区L****
|
6 | 2017-09-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 镇江润辉置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 宁波梅山保税港区荟弘投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2017-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 姚嵬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张子良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林戈; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 姚嵬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张子良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林戈; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郝恒乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
8 | 2017-09-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
企业名称: 镇江润辉置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 宁波梅山保税港区荟弘投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|