序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈磊 | 50% | 25万人民币 |
2 | 黄丽萍 | 45% | 22.5万人民币 |
3 | 马多见 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马多见
|
|
2 |
黄丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余君经; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 周良鞭; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑再兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名:南佳琼;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 马多见; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:南佳琼;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-05-20 | 法定代表人变更 |
郑再兴
|
马多见
|
3 | 2022-05-20 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-05-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑再兴; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 余君经; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 周良鞭; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 陈磊; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 黄丽萍; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 马多见; 出资额: *.*万; 百分比: *%; [新增]
|
5 | 2017-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑玲
|
郑再兴
|
6 | 2017-04-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********81049组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********00933P
|
7 | 2015-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈磊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 郑玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周良鞭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 余君经; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑再兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2015-04-02 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郑玲; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]姓名: 周良鞭; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈磊; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周良鞭; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 余君经; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 郑再兴; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2015-04-02 | 组织机构变更 |
姓名: 陈磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 郑玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周良鞭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 余君经; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑再兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-09-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 住宿服务(在许可证有效期限内经营)。
|