序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古蒙牛方鼎产业管理有限责任公司 | 100% | 260.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘平
|
|
2 |
陈海军
|
|
3 |
高继辉
|
|
4 |
吴杰
|
|
5 |
董建慧
|
|
6 |
吴祺瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2024-01-05
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-03-15 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区众创空间**号**-*
|
浙江省宁波市江北区同济路***号****-*
|
3 | 2021-01-12 | 住所变更 |
宁波市江北区北海路***弄**号*幢*楼
|
浙江省宁波市海曙区众创空间**号**-*
|
4 | 2021-01-12 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315033
|
新邮政编码:315000
|
5 | 2021-01-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
孙文浩
|
刘平
|
7 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 吴杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴祺瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙文浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 孙文浩; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 董建慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高继辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 刘平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 吴杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴祺瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董建慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈海军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 高继辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2020-12-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:汪雪松;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑丹华;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:汪雪松;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王瑞;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文浩; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 董建慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高继辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴祺瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 孙文浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文浩; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 董建慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高继辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
赵兵权
|
孙文浩
|