序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵冰冰 | 86.25506% | 3665.84万人民币 |
2 | 徐金苓 | 11.29412% | 480.0万人民币 |
3 | 邵利峰 | 2.45082% | 104.16万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-30 | 合伙人信息备案 |
姓名: 陈宝康; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 陈宝芳; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 徐金苓; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈宝祥(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 邵冰冰; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****% [新增]姓名: 徐金苓; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 邵利峰(执行事务合伙人); 出资额: ***.**万; 百分比: *.****% [新增]
|
2 | 2018-08-30 | 认缴出资变更 |
****
|
****
|
3 | 2018-08-30 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2018-08-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:诸淑红;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:诸淑红;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:何凯芬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何凯芬;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-08-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈宝康; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 陈宝芳; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 徐金苓; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈宝祥(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 邵冰冰; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****% [新增]姓名: 徐金苓; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 邵利峰(执行事务合伙人); 出资额: ***.**万; 百分比: *.****% [新增]
|
6 | 2018-04-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-12-31
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2018-04-03 | 经营范围变更 |
实业投资。(未经金融部门等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
股权投资、股权投资管理。(未经金融部门等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-04-03 | 名称变更 |
宁波吉乾合赢实业投资合伙企业(有限合伙)
|
宁波吉乾合赢股权投资合伙企业(有限合伙)
|
9 | 2018-01-24 | 合伙人信息备案 |
姓名: 李春梅; 出资额: **万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 邵宝伟; 出资额: **万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 崔亚娟; 出资额: **万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 吴建华; 出资额: ***万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 吴孙国; 出资额: ***万; 百分比: *% [退出]姓名: 陈宝祥(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈宝芳; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈宝康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
姓名: 陈宝祥(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 徐金苓; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [新增]姓名: 陈宝芳; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈宝康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
10 | 2018-01-24 | 管辖单位变更 |
江北区局
|
洪塘所
|