序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴小明 | 90% | 9.0万人民币 |
2 | 沈益益 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴小明
|
|
2 |
胡海萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2019-10-12 | 住所变更 |
|
|
4 | 2019-10-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
5 | 2016-05-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2014-01-23 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2014-01-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2014-01-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
9 | 2014-01-23 | 组织机构变更 |
|
|
10 | 2012-12-04 | 高级管理人员备案 |
|
|