序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桑洲镇人民政府 | 100% | 50.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 法定代表人变更 |
杜国良
|
杨剑东
|
2 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜国良; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [退出]
|
姓名: 杨剑东; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [新增]
|
3 | 2019-08-29 | 法定代表人变更 |
石道弘
|
杜国良
|
4 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 石道弘; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [退出]
|
姓名: 杜国良; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [新增]
|
5 | 2018-07-02 | 法定代表人变更 |
章杰勇
|
石道弘
|
6 | 2018-07-02 | 章程备案 |
|
|
7 | 2016-08-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********22370X
|
8 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶崇争; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 章杰勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
9 | 2016-08-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 镇资产经营、投资参股,市场经营管理。
|
一般经营项目: 镇资产经营、投资参股,市场经营管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务),工业产品销售。
|
10 | 2016-08-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶崇争
|
章杰勇
|