序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波中璟置业有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张健
|
|
2 |
赵军
|
|
3 |
许颖
|
|
4 |
张嘉伟
|
|
5 |
洪振贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨周微;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王相囡;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨周微;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:许颖;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张嘉伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 洪振贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 许颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2022-01-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波中璟置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江奥马置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 宁波中璟置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2022-01-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2022-01-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
王凯
|
张健
|
7 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李卓斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 纪志远; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆小明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张兆家; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 邹勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2021-05-28 | 法定代表人变更 |
纪志远
|
王凯
|
10 | 2020-12-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波中璟置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江奥马置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 宁波中璟置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江奥马置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|