序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晓塘乡人民政府 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********140919
|
2 | 2017-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
3 | 2017-03-16 | 住所变更 |
住所: 浙江象山县晓塘乡三眼溪 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江象山县晓塘乡三眼溪 邮政编码: ****** 电话: *********
|
4 | 2017-03-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱敏
|
陈勇
|
5 | 2013-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 励茂跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 朱敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
6 | 2013-10-28 | 法定代表人变更 |
励茂跃
|
朱敏
|
7 | 2013-10-28 | 组织机构变更 |
姓名: 励茂跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 朱敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
8 | 2011-09-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:从事乡集体资产经营管理和投资业务、固定资产租赁
|
一般经营项目: 从事乡集体资产经营管理、固定资产租赁
|
9 | 2008-12-03 | 注册号升级 |
注册号: ********931
|
注册号: ********
|
10 | 2008-12-03 | 法定代表人变更 |
姓名: 陈海平;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男性;职务: 总经理
|
姓名: 励茂跃;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男性;职务: 总经理
|