序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙富控股集团股份有限公司 | 51% | 5100万人民币 |
2 | 姚玮 | 29% | 2900.0万人民币 |
3 | 孙毅 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚玮
|
|
2 |
陈烨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈烨;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈烨;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈烨;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚玮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:**********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2019-08-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙富控股集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 孙毅; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 姚玮; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 郦琪; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 浙富控股集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 姚玮; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 孙毅; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
3 | 2019-08-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2025-07-20
|
营业期限至: 2035-07-20
|
4 | 2018-11-14 | 住所变更 |
北仑区梅山大道商务中心六号办公楼***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区G****
|
5 | 2015-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76185
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********720553
|
6 | 2015-11-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈烨; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 姚玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 陈烨; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 姚玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-11-16 | 组织机构变更 |
姓名: 陈烨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 姚玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 陈烨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 姚玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2015-11-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙毅
|
姚玮
|