序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波市文化金融服务中心有限公司 | 90% | 630.0万人民币 |
2 | 宁波汇申丰投资管理有限公司 | 10% | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶晋盛
|
|
2 |
马来思
|
|
3 |
陆振波
|
|
4 |
徐晓红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡颖磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 马来思; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆振波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 马来思; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-09-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波市文化旅游投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 宁波汇申丰投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 宁波市文化金融服务中心有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 宁波汇申丰投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-03-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波市旅游投资****展有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 宁波汇申丰投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 宁波市文化旅游投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [名称变更]企业名称: 宁波汇申丰投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
胡颖磊
|
叶晋盛
|
5 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡颖磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马来思; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡颖磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马来思; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2019-05-29 | 经营范围变更 |
旅游项目投资管理;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询;经济信息咨询;商务信息咨询;企业形象策划。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
|
旅游项目投资管理;股权投资基金;股权投资;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询;经济信息咨询;商务信息咨询;企业形象策划。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王奕恺; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 胡颖磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赖世飚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 叶晋盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡颖磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 马来思; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
8 | 2017-06-27 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
9 | 2017-06-27 | 章程备案 |
|
章程调整
|