序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海外资产管理(上海)有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王祎
|
|
2 |
魏征
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 王祎、中海外资产管理(上海)有限公司;清算组负责人: 王祎;地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区H****;联系方式: ***********
|
2 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王祎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王祎; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 魏征; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2019-08-09 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:黄磊;现联络员固定电话:***-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵钰辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-08-09 | 法定代表人变更 |
|
王祎
|
5 | 2019-03-01 | 法定代表人变更 |
|
沈军
|
6 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李钰婕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈军; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 沈军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
7 | 2019-02-13 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区H****
|
8 | 2018-04-25 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2018-01-17 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
10 | 2018-01-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李钰婕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄磊; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|