序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴正盛 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 张善芬 | 45% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴正盛
|
|
2 |
张善芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-11 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2021-08-31 | 住所变更 |
|
|
4 | 2020-04-17 | 住所变更 |
|
|
5 | 2019-08-05 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2019-08-05 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2019-08-05 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2019-03-12 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2019-03-12 | 住所变更 |
|
|