序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江银晨集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘波
|
|
2 |
王飞琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 章程修正案备案 |
|
详见章程修正案。
|
2 | 2021-01-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
|
刘波
|
4 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 刘波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 王飞琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-03-28 | 法定代表人变更 |
|
郑家儿
|
6 | 2017-07-27 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市鄞州区银晨商务中心*幢*号*-*
|
7 | 2015-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********96672B
|
8 | 2014-04-28 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备、水性涂料、卫生洁具、瓷砖、水泥预制品、商品混凝土的批****、零售;脚手架的租赁;煤炭的批****(无储存)。
|
9 | 2013-03-22 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王飞琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2013-03-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
郑龙
|