序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高志明 | 51.13636% | 270.0万人民币 |
2 | 吴赛珍 | 48.86364% | 258.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴赛珍
|
|
2 |
李铃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李铃;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*******@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:高莉;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李铃;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*******@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴赛珍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴赛珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李铃; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 高莉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 吴赛珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 吴赛珍; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李铃; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2017-07-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李丽娟;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:高莉;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:李铃;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:*******@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:高莉;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-06-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李丽娟;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:李铃;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:李丽娟;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:高莉;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
5 | 2017-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴赛珍; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 王志荣; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 高魏磊; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 吴赛珍; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 李铃; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 高莉; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
|
6 | 2016-12-07 | 住所变更 |
住所: 宁波市江北区人民路***弄***号(**-*) 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市江北区环城北路东段***号*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
7 | 2016-05-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72415
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********13481A
|
8 | 2016-05-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;财务咨询;企业营销策划。
|
一般经营项目: 投资信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;财务咨询;企业营销策划。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务。)
|