序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王怀平 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 周玉琴 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王怀平
|
|
2 |
周玉琴
|
|
3 |
王柳菁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周玉琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王怀平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王柳菁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:王燕鸿;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 周玉琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王怀平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王柳菁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:戴培君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2021-12-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨丽飞;原联络员固定电话:********-***;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王燕鸿;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:戴培君;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王燕鸿;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-12-02 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区古林镇张家潭村
|
浙江省宁波市海曙区古林镇张家潭村
|
4 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周玉琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王怀平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 周玉琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王怀平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王柳菁; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2018-05-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-05-09
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2018-05-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王柳村; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 王怀平; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 周玉琴; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 王怀平; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2018-05-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王怀平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王柳村; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 周玉琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王怀平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
8 | 2017-05-02 | 住所(营业场所、地址)变更 |
宁波市鄞州区古林镇张家潭村
|
浙江省宁波市海曙区古林镇张家潭村
|
9 | 2016-05-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********703866
|