序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 楼军龙 | 44.1% | 441.0万人民币 |
2 | 宁波宽谷奥立安信息科技有限公司 | 35.9% | 359.0万人民币 |
3 | 宁波明光投资控股集团有限公司 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 宁波创想本色投资管理合伙企业(有限合伙) | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
楼军龙
|
|
2 |
侯翠英
|
|
3 |
翁明光
|
|
4 |
郑驹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-12 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 侯翠英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 楼军龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 翁明光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑驹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2018-06-11 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 侯翠英; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘浩彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姜璐婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 楼军龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 翁明光; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********36335T
|
5 | 2015-08-19 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案
|
6 | 2015-06-24 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
7 | 2015-06-24 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 侯翠英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 姜璐婷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘浩彤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 楼军龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 翁明光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张鹏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2015-06-24 | 投资人(股权)变更 |
|
企业名称: 宁波创想本色投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 宁波明光投资控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波宽谷奥立安投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人姓名: 楼军龙; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
9 | 2015-06-24 | 组织机构变更 |
|
姓名: 侯翠英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 姜璐婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘浩彤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 楼军龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 翁明光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2015-06-24 | 注册资本(金)变更 |
|
1000( + 499.988% )
|