序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘哲宇 | 86.5% | 4833.62万人民币 |
2 | 孙艳宇 | 10% | 558.8万人民币 |
3 | 陈晓波 | 3.5% | 195.58万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘哲宇
|
|
2 |
孙艳宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 刘哲宇、孙艳宇、陈晓波;清算组负责人: 刘哲宇;地址: 宁波市鄞州区四明东路***号;联系方式: ***********
|
2 | 2016-05-10 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 投资管理;资产管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]
|
3 | 2016-04-07 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 刘哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 孙艳宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2016-04-07 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈晓波; 出资额: ***.**; 百分比: *.*%姓名: 孙艳宇; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 刘哲宇; 出资额: ****.**; 百分比: **.*%
|
5 | 2016-04-07 | 组织机构变更 |
|
姓名: 刘哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 孙艳宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2016-04-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
刘哲宇
|
7 | 2016-02-25 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
8 | 2016-02-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********05615C
|
9 | 2016-02-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 盛凌志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 孙艳宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2016-02-25 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈晓波; 出资额: ***.**; 百分比: *.*% [新增]姓名: 盛凌志; 出资额: ***.**; 百分比: *.*% [新增]姓名: 孙艳宇; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 刘哲宇; 出资额: ****.**; 百分比: **%
|