序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周建一 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董舒民
|
|
2 |
周建一
|
|
3 |
于海英
|
|
4 |
周松涛
|
|
5 |
刘海珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 法定代表人变更 |
路洪兵
|
董舒民
|
2 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于海英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周建一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周松涛; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 路洪兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]
|
姓名: 于海英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘海珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 周建一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周松涛; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 董舒民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]
|
3 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
邱文忠
|
路洪兵
|
4 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于海英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周建一; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周松涛; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 沈建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 邱文忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 于海英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 何威; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 周建一; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周松涛; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 路洪兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|
5 | 2017-12-28 | 法定代表人变更 |
何卫明
|
邱文忠
|
6 | 2017-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何卫明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 刘海珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周建一; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周松涛; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 沈建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 于海英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 周建一; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周松涛; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 沈建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邱文忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|
7 | 2017-04-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:俞魏辉;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:郑艳虹;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:俞魏辉;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:郑艳虹;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2017-04-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
宁波市鄞州区古林镇鹅颈村
|
浙江省宁波市海曙区古林镇鹅颈村
|
9 | 2017-04-27 | 名称变更 |
宁波市鄞州中油鹅颈加油站有限公司
|
宁波市海曙中油鹅颈加油站有限公司
|
10 | 2016-05-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********6761XK
|