序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐兵 | 52% | 52万人民币 |
2 | 刘芬养 | 48% | 48万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐兵
|
|
2 |
刘芬养
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波市天茂酒业有限公司民安路分公司
|
夏东礼 | 2012-04-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-11-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 虞成龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘芬养; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
2 | 2013-11-26 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王乃逸; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 虞成龙; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 齐兵; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 刘芬养; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 齐兵; 出资额: **; 百分比: **%
|
3 | 2013-11-26 | 组织机构变更 |
姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 虞成龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘芬养; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 齐兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2011-07-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 预包装食品(酒、饮料)的批****、零售(有效期限至2014年5月12日)。
|
许可经营项目: 预包装食品(酒、饮料)的批****、零售;卷烟、雪茄烟零售(以上经营项目在许可证件有效期内经营)。
|