序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凌志龙 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 陈志平 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐维敏
|
|
2 |
陈志平
|
|
3 |
凌志龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-19 | 名称变更 |
宁波市江东长威商贸有限公司
|
宁波市长食之威商贸有限公司
|
2 | 2013-08-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 预包装食品、散装食品的批****、零售(在许可证有效期限内经营)。
|
3 | 2013-08-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈志平; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 凌志龙; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈志平; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 凌志龙; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2013-08-08 | 实收资本变更 |
50
|
200( + 300% )
|
5 | 2013-08-08 | 注册资本(金)变更 |
50
|
200( + 300% )
|
6 | 2012-10-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 叶长才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈志平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 凌志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐维敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2012-10-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶长才; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 李盼; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈志平; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 凌志龙; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2012-10-08 | 法定代表人变更 |
李盼
|
徐维敏
|
9 | 2012-10-08 | 组织机构变更 |
姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 叶长才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈志平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 凌志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐维敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
10 | 2012-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶长才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 叶长才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|